Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 24.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 04.04.2019 | 24.03.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Stig Tambour | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Blad Bonde | 27.03.2023 | formand |
Morten Werner Thomsen | 30.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Boel | 27.03.2023 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Simon Boel | 02.05.2022 | 26.03.2023 | formand |
Jan Blad Bonde | 26.03.2021 | 26.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Boel | 26.03.2021 | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 30.03.2020 | 26.03.2021 | formand |
Anders Marcus | 04.04.2019 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 04.04.2019 | 30.03.2020 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 04.04.2019 | 29.03.2020 | bestyrelsesmedlem |