Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-20 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 fjernes Direktion: Jacob Kjærsgaard Goth (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-11-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-07 tilføjes Legale ejere: Yggdrasil Commodities ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Legale ejere: J.G. INVEST SÆBY ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 fjernes Legale ejere: Yggdrasil Commodities ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Reelle ejere: Jacob Kjærsgaard Goth (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-06 fjernes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Henning Weber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-27 fjernes Bestyrelse: Jacob Kjærsgaard Goth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-09 tilføjes Direktion: Lars Henning Weber (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-09-08 tilføjes Direktion: Lars Henning Weber (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-09-08 fjernes Direktion: Lars Henning Weber (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af direktionen eller af næstformanden for bestyrelsen sammen med et medlem af direktionen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden sammen med et medlem af direktionen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-02 tilføjes Bestyrelse: Jacob Kjærsgaard Goth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2020-11-02 tilføjes Direktion: Jacob Kjærsgaard Goth (direktør) (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-11-02 fjernes Direktion: Søren Bondo Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-02 tilføjes Legale ejere: Yggdrasil Commodities ApS, J.G. INVEST SÆBY ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: Yggdrasil Commodities ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-02 tilføjes Reelle ejere: Jacob Kjærsgaard Goth (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 8, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-08-01 tilføjes Direktion: Søren Agersbæk Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-08-01 tilføjes Vedtægter: 2019-08-01 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-06-15 tilføjes Legale ejere: Yggdrasil Commodities ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-06-15 fjernes Legale ejere: Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-06-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-06-14 fjernes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 8, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Direktion: Søren Bondo Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-04 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-04 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-04-04 tilføjes Navne: Dvalin ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Stiftere: Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-05)