Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 20, 4281 Gørlev (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Binavne: Skorsten & Ventilation ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Hovedbranche: Skorstensfejning (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: Kontor@svex.dk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Legale ejere: Morten Konstmann Drifte (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Navne: SVEX ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Reelle ejere: Morten Konstmann Drifte (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Stiftere: Marianne Bettina Frederiksen (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-12 fjernes Direktion: Morten Konstmann Drifte (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 20, 4281 Gørlev (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Kontor@svex.dk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-04-19 tilføjes Binavne: Skorsten & Ventilation ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-04-18 fjernes Binavne: Skorsten & Ventilation ivs (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-27 tilføjes Direktion: Morten Konstmann Drifte (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-03-27 fjernes Direktion: Marianne Bettina Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-03-27 tilføjes Navne: SVEX ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-03-26 fjernes Navne: SVEX IVS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-27 tilføjes Vedtægter: 2021-03-27 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-03-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Legale ejere: Morten Konstmann Drifte (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-01-05 fjernes Legale ejere: Marianne Bettina Frederiksen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Konstmann Drifte (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-01-05 fjernes Reelle ejere: Marianne Bettina Frederiksen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 26, 4281 Gørlev (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Marianne Bettina Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Casper Kastrup (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Direktion: Casper Kastrup (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 fjernes Direktion: Nicolai Andreas Wedelheim (direktør) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 26, 4281 Gørlev (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Nicolai Andreas Wedelheim (direktør) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-06-21 fjernes Direktion: Marianne Bettina Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rye Byvej 7, 4281 Gørlev (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-11 tilføjes Binavne: Skorsten & Ventilation ivs (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Direktion: Marianne Bettina Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-03-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive skorstens og ventilations virksomhed og dertil beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-11 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Hovedbranche: Skorstensfejning (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Marianne Bettina Frederiksen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-03-11 tilføjes Navne: SVEX IVS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Marianne Bettina Frederiksen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Stiftere: Marianne Bettina Frederiksen (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2019-03-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-16)