Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Legale ejere: Per Friis (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Legale ejere: Per Friis (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-07 fjernes Legale ejere: Jonathan Sonne Andersen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-16 tilføjes Reelle ejere: Per Friis (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Reelle ejere: Per Friis (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-07 fjernes Reelle ejere: Jonathan Sonne Andersen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 tilføjes Hjemmeside: https://naviblind.dk (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: per.friis@naviblind.dk (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: jonathan@naviblind.com (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Per friis (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-07 fjernes Direktion: Jonathan Sonne Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 64, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 1, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-12 tilføjes Navne: NaviBlind ApS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-11 fjernes Navne: NaviBlind IVS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-12 tilføjes Vedtægter: 2020-04-12 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jonathan@naviblind.com (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 1, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Jonathan Sonne Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med anden udgivelse af software. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: Jonathan Sonne Andersen, Per Friis (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: NaviBlind IVS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Sonne Andersen, Per Friis (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: Per Friis, Jonathan Sonne Andersen (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jonathan Sonne Andersen eller af en direktør (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)