Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2019-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HR Komplementar ApS. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HRperformance P/S. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvænget 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2019-04-04 tilføjes Binavne: HR1 ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Direktion: Rikke Uldal Jepsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål at eje kapitalandele og gældsinstrumenter m.v. samt yde bistand og levere konsulentydelser, samt virksomhed, som har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-04 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Rikke Uldal Jepsen (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Navne: RUL ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Rikke Uldal Jepsen (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Stiftere: Rikke Uldal Jepsen (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)