Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 fjernes Direktion: Femi Morina (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2019-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Colony6 ApS. (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Colony6 ApS. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Dankos Multiservice ApS. (offentliggjort 2022-07-09)
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alleparken 122, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomheden med kombinerede serviceydelser indenfor byggebranchen. (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-12 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-08-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-08-12 tilføjes Navne: Prima Byg & Entreprise ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-11 fjernes Navne: FBDLM Holding ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-12 tilføjes Vedtægter: 2022-08-12 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: FBDLM Holding ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: FBDLM Holding IVS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybækterrasserne 161, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Direktion: Femi Morina (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Jacob Tegner Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Femi Morina (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Jacob Tegner Vestergaard (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Navne: FBDLM Holding IVS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-12-30 fjernes Navne: JTV Invest IVS (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Femi Morina (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Jacob Tegner Vestergaard (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybækterrasserne 161, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergården 12, 1. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, samt drive formuepleje og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2019-08-20 tilføjes Direktion: Jacob Tegner Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Syed Akhbar Hussain (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2019-08-19 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: Jacob Tegner Vestergaard (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: Syed Akhbar Hussain (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Navne: JTV Invest IVS (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-08-19 fjernes Navne: Sky Express IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Reelle ejere: Jacob Tegner Vestergaard (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-08-20 fjernes Reelle ejere: Syed Akhbar Hussain (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Vedtægter: 2019-08-20 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergården 12, 1. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergården 12, 1. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergården 12, 1. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-04 tilføjes Direktion: Syed Akhbar Hussain (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde indenfor transportkørsel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-04 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 13.500,00 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Syed Akhbar Hussain (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Navne: Sky Express IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Syed Akhbar Hussain (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Stiftere: Syed Akhbar Hussain (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)