Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 1, 16. 9., 1577 København V (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 1, 16. 9., 1577 København V (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 1, 16. 9., 1577 København V (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Alliancevej 35, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Absence. ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: Absence. IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Direktion: Jan Sandrej (direktør) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-17 fjernes Direktion: Jakub Sperling (direktør) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-08 tilføjes Legale ejere: GOA1 ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Legale ejere: GOA2 IVS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Legale ejere: GOA1 ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Reelle ejere: Jan Sandrej (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Reelle ejere: Jakub Sperling (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Reelle ejere: Jan Sandrej (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 tilføjes Navne: Absence. IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-04-04 fjernes Navne: Absense. IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: Absense. IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Vedtægter: 2019-04-05 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alliancevej 35, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Jakub Sperling (direktør) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: The purpose of the company is working on different art projects, music concerts, ceremony etc. and related business at the discretion of the managing directors. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: GOA1 ApS, GOA2 IVS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Jan Sandrej, Jakub Sperling (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: GOA2 IVS, GOA1 ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)