Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Bibranche | ||||
Direktion | Revisor | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Hjemmeside: www.Heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-17 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-16 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Heimstaden Brogårdsvej ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-16 fjernes Navne: Heimstaden Ejendomsselskabet Brogårdsvej ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-13 fjernes Direktion: Jesper Norup (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem ejerandele i ejendomsselskaber af enhver art. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Navne: Heimstaden Ejendomsselskabet Brogårdsvej ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-12 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Brogårdsvej ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 fjernes Reelle ejere: Keld Norup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Jesper Norup (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-28 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Brogårdsvej Holding ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Brogårdsvej ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Keld Norup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Stiftere: Heimstaden Brogårdsvej Holding ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)