Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Erik Skovgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Direktion: Bent Bruun (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Daniel Møgelbjerg (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: STAINMAR JMÜ ApS, BRUUN & CO. HOLDING ApS, ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS, Salner Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Salner Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jakob Münter, Bent Bruun (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 4, 8653 Them (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballevej 10, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Salner Holding ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-04-04 fjernes Legale ejere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-04-04 fjernes Reelle ejere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballevej 10, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-18 tilføjes Direktion: Daniel Møgelbjerg (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling af køkkenmøbler og andre møbler. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Legale ejere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-18 tilføjes Navne: Hornberg ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Reelle ejere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Stiftere: Daniel Møgelbjerg (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Vedtægter: 2019-03-18 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)