Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 8, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 8, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2019-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Growthlab Studio ApS. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 8, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2019-03-18 tilføjes Direktion: Bastian Havning Grubbe (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-18 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Legale ejere: Bastian Havning Grubbe (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Navne: Growthlab Ventures ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Reelle ejere: Bastian Havning Grubbe (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Stiftere: Bastian Havning Grubbe (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Vedtægter: 2019-03-18 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)