Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 3, 4296 Nyrup (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Bibranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Direktion: Charlotte Haugaard Nancke (direktør) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-03 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: kaffepigerne@gmail.com (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Legale ejere: Christina Nancke, Charlotte Haugaard Nancke (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Navne: Kaffepigerne ApS (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Reelle ejere: Christina Nancke, Charlotte Haugaard Nancke (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Stiftere: Christina Nancke, Charlotte Haugaard Nancke (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 3, 4296 Nyrup (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 117, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2019-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kaffepigerne@gmail.com (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: charlotte.roskilde@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 117, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2019-04-03 tilføjes Bibranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Direktion: Charlotte Haugaard Nancke (direktør) (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-03 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: charlotte.roskilde@hotmail.com (offentliggjort 2019-09-28)
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: Christina Nancke, Charlotte Haugaard Nancke (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Navne: Kaffepigerne ApS (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Reelle ejere: Christina Nancke, Charlotte Haugaard Nancke (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Stiftere: Christina Nancke, Charlotte Haugaard Nancke (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-06)