Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Jens Ole Mols (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Eskild Lund Ladegård (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Eskild Lund Ladegård (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtved Holt 4, 6040 Egtved (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Direktion: Jens Ole Mols (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive økologisk planteavlslandbrug (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-21 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Legale ejere: Jane Lund Ladegård, Eskild Lund Ladegård, Jens Ole Mols (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-03-21 fjernes Legale ejere: Jane Lund Ladegård, Eskild Lund Ladegård (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-03-21 tilføjes Navne: Spillinggård Øko Agro ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Reelle ejere: Jane Lund Ladegård, Eskild Lund Ladegård, Jens Ole Mols (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-03-21 fjernes Reelle ejere: Jane Lund Ladegård, Eskild Lund Ladegård (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Stiftere: Jane Lund Ladegård, Eskild Lund Ladegård (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2019-03-21 tilføjes Vedtægter: 2019-03-21 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)