Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Jens Sejer Holm (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Legale ejere: JH 2 ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 2015 ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Navne: JH 3 ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-29 fjernes Navne: JH 3 IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Torv 1, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Direktion: Jens Sejer Holm (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomheds med handel og service samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-03 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 2015 ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-04-03 tilføjes Navne: JH 3 IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-04-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Sejer Holm (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 2015 ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)