Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 fjernes Binavne: Permatag ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-30 tilføjes Vedtægter: 2024-06-30 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høholmvej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Høholmvej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høholmvej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Høholmvej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-10-04 tilføjes Binavne: Permatag ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2019-10-04 tilføjes Vedtægter: 2019-10-04 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høholmvej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Kim Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, anlægsarbejde samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Kim Hansen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: Engelbach Entreprenør ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Hansen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: Kim Hansen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)