Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjalfesvej 15, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 18, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: sn@digitell.dk (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FlexIT ApS. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUSINESS CENTER ØRESTAD A/S. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Coffee Center Ørestad ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Coffee Center Ørestad ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2022-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Digitell Holding ApS. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 tilføjes Navne: Nøddekær Holding ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-11 fjernes Navne: Nøddekær Holding IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 18, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 1, 8. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 1, 8. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Søren Nøddekær (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: Søren Nøddekær (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: Nøddekær Holding IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Søren Nøddekær (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: Søren Nøddekær (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)