Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Legale ejere: Jimmie Berglund, Martin Daskalov, Andrey Bozhkov, Iviana Stoyanova, Dennis Hoe Larsen, Almin Mujic, Rasmus Vigand Boysen, Eric Dahlgren, JHU Holding AB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Navne: NTG Continent SV Medarbejderholding ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Stiftere: Holdingselskabet af 2. april 2019 ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-09-22 tilføjes Vedtægter: 2023-09-22 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Direktion: Peter Grubert (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-05 tilføjes Legale ejere: JHU Holding AB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-09-05 fjernes Legale ejere: Tien Jonathan Hua (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-06-26 tilføjes Direktion: Peter Grubert (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Søren Graae Fournaise (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2021-06-28 tilføjes Navne: NTG Continent SV Medarbejderholding ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2021-06-27 fjernes Navne: NTG Continent SV Medarbejderholding IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2021-06-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: Christopher Lagerholm (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 tilføjes Legale ejere: Christopher Lagerholm, Rasmus Vigand Boysen, Eric Dahlgren (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 2. april 2019 ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-26 tilføjes Legale ejere: Dennis Hoe Larsen, Almin Mujic (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-24 tilføjes Legale ejere: Andrey Bozhkov, Iviana Stoyanova (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: Martin Daskalov (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-18 tilføjes Legale ejere: Jimmie Berglund (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-16 tilføjes Legale ejere: Tien Jonathan Hua (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 2. april 2019 ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-29 fjernes Reelle ejere: Christian Paul Dyander Jakobsen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Paul Dyander Jakobsen (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Søren Graae Fournaise (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og industri. (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: NTG Continent SV Medarbejderholding IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet af 2. april 2019 ApS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-06)