Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybakken 5, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 31, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-02-26 tilføjes Direktion: Jesper Øland Kondo (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-02-26 fjernes Direktion: Cecilie Appel Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Øland Kondo (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 fjernes Legale ejere: Cecilie Appel Jensen (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Øland Kondo (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 fjernes Reelle ejere: Cecilie Appel Jensen (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 31, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Cecilie Appel Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af varer til fritid og sport samt at planlægge og forestå friluftsaktiviteter. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Cecilie Appel Jensen (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: Appel Adventure ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Appel Jensen (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Stiftere: Cecilie Appel Jensen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)