Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-30 tilføjes Direktion: Tommy Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-09 tilføjes Direktion: Tim Jantas (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Legale ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-09 tilføjes Legale ejere: Tim Jantas (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Reelle ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-09 tilføjes Reelle ejere: Tim Jantas (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svingelsvej 19, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Svingelsvej 19, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Direktion: Tommy Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-10-13 fjernes Direktion: Tommy Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Legale ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-10-13 fjernes Legale ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Reelle ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-10-13 fjernes Reelle ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Sparco Aps (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: sparco IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svingelsvej 19, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Svingelsvej 17, 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 tilføjes Hjemmeside: ezzo.dk (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ezzo.dk (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svingelsvej 17, 4900 Nakskov (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Tommy Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Tommy Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-04-02 fjernes Legale ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: sparco IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-04-02 fjernes Reelle ejere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: Tommy Pedersen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)