Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Regnskabs år | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-19 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENTERLAK A/S. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-21 tilføjes Legale ejere: Nicolai Drejer (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-05-21 fjernes Legale ejere: John Elvin Drejer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-05-21 tilføjes Reelle ejere: John Elvin Drejer, Nicolai Drejer (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-05-20 fjernes Reelle ejere: John Elvin Drejer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehusvej 33, 8940 Randers SV (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: John Elvin Drejer (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, investeringsvirksomhed i øvrigt og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-02 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: John Elvin Drejer, RANLAK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: Nicolai Drejer ApS (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: John Elvin Drejer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-04-02 tilføjes Stiftere: RANLAK HOLDING ApS, John Elvin Drejer (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)