Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2MO Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Mia Høybye Duus (direktør) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Michael Orbesen (direktør) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-26 tilføjes Legale ejere: Mia Høybye Duus (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-26 fjernes Legale ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-26 tilføjes Reelle ejere: Mia Høybye Duus (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-26 fjernes Reelle ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.V. Kaalunds Vej 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Direktion: Michael Orbesen (direktør) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-19 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: MH Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Stiftere: Michael Orbesen (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)