Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-28 fjernes Direktion: Knut Eirik Sandvik (direktør) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Frøken Ørslund Holding ApS (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Knut Eirik Sandvik (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 fjernes Reelle ejere: John Schmidt (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Knut Eirik Sandvik (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 fjernes Direktion: John Schmidt (direktør) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 fjernes Legale ejere: Ninkasi Holding ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 53, st., 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 206, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Hjemmeside: www.http://roedeport-bistro.dk (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@roedeport-bistro.dk (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 206, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-03-24 tilføjes Direktion: John Schmidt (direktør) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-03-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive brewpub med café og bottleshop (detailsalg af drikkevarer) samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-24 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-24 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Legale ejere: Ninkasi Holding ApS, Frøken Ørslund Holding ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-24 tilføjes Navne: Café Røde Port ApS (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Reelle ejere: Knut Eirik Sandvik, John Schmidt (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Stiftere: Ninkasi Holding ApS, Frøken Ørslund Holding ApS (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2019-03-24 tilføjes Vedtægter: 2019-03-24 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-31)