Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 fjernes Bestyrelse: Erwin Kronborg Tøt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-07-19 tilføjes Reelle ejere: Johnny Laursen (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-07-18 fjernes Reelle ejere: Johnny Laursen (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Farøvej 31, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Bestyrelse: Johnny Laursen (formand) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-22 fjernes Bestyrelse: Mikkel Klitgaard Jacobsen (formand) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-23 tilføjes Direktion: Mikkel Klitgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-23 fjernes Direktion: Kris Winther Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-15 tilføjes Direktion: Kris Winther Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-15 fjernes Direktion: Olav Bjørn Ivanoff Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Bestyrelse: Erwin Kronborg Tøt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2021-02-03 fjernes Bestyrelse: Jacob Risgaard Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-22 fjernes Reelle ejere: Jacob Risgaard Eriksen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-08-31 tilføjes Navne: Turf Tank USA ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-30 fjernes Navne: Intelligent Marking USA ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farøvej 31, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2020-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanøvej 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: Turf Tank ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: Atletico Inc. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: Turf Tank ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Risgaard Eriksen, Johnny Laursen, Mikkel Klitgaard Jacobsen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Jason Thomas Aldridge (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-29 fjernes Bestyrelse: Jason Thomas Aldridge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-01-13 tilføjes Direktion: Olav Bjørn Ivanoff Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-01-13 fjernes Direktion: Mikkel Klitgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-18 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Klitgaard Jacobsen (formand) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2019-12-17 fjernes Bestyrelse: Mikkel Klitgaard Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-20 tilføjes Bestyrelse: Johnny Laursen (formand) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-11-20 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 fjernes Bestyrelse: Johnny Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-20 tilføjes Direktion: Mikkel Klitgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-20 fjernes Direktion: Anders Ulrik Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-20 tilføjes Vedtægter: 2019-11-20 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanøvej 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-03-19 tilføjes Bestyrelse: Johnny Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Direktion: Anders Ulrik Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-19 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: Turf Tank ApS, Atletico Inc. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: Intelligent Marking USA ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Jason Thomas Aldridge (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2019-03-19 tilføjes Stiftere: Turf Tank ApS, Atletico Inc. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)