Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mohammad Awad | 29.04.2021 | 24.01.2022 | direktør |
Issadin Sheeka Abdi | 01.03.2021 | 29.04.2021 | direktør |
Issadin Sheeka Abdi | 04.02.2021 | 28.02.2021 | direktør |
Sado El-Beyrouti | 26.11.2020 | 01.03.2021 | direktør |
Aaron Sultan | 30.09.2020 | 26.11.2020 | direktør |
Steen Hartvig | 25.03.2019 | 30.09.2020 | direktør |