Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grydemosevej 161, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Direktion: Snezana Kaldaras (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-25 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: lelalela_88@outlook.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: Snezana Kaldaras (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Navne: Jubba Drinks IVS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Snezana Kaldaras (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Stiftere: ApS af 23.02.2006 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydemosevej 161, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lelalela_88@outlook.dk (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Direktion: Snezana Kaldaras (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-13 fjernes Direktion: Steen Hartvig (direktør) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med engros salg af øl og vand, import og eksport af øl og spiritus samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-12 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-13 tilføjes Legale ejere: Snezana Kaldaras (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-13 fjernes Legale ejere: Birkerød Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Navne: Jubba Drinks IVS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-12 fjernes Navne: BE 15 IVS (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Reelle ejere: Snezana Kaldaras (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-13 fjernes Reelle ejere: Lotte Pia Uttrup, Steen Hartvig (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Vedtægter: 2020-10-13 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Steen Hartvig (direktør) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse og handel med erhvervs- og udlejningsejendomme, samt lignende investeringsobjekter efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-25 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Birkerød Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Navne: BE 15 IVS (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Lotte Pia Uttrup, Steen Hartvig (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Stiftere: ApS af 23.02.2006 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)