Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Egehaven 39, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-25 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Legale ejere: Carlo Preben Gert Bestø-Jensen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Navne: Best Auto IVS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Reelle ejere: Carlo Preben Gert Bestø-Jensen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Stiftere: ApS af 23.02.2006 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-29 fjernes Direktion: Carlo Preben Gert Bestø-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egehaven 39, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Direktion: Carlo Preben Gert Bestø-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Steen Hartvig (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Legale ejere: Carlo Preben Gert Bestø-Jensen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-04-21 fjernes Legale ejere: Birkerød Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Navne: Best Auto IVS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-04-20 fjernes Navne: BE 9 IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Reelle ejere: Carlo Preben Gert Bestø-Jensen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-04-21 fjernes Reelle ejere: Lotte Pia Uttrup, Steen Hartvig (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Vedtægter: 2020-04-21 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Steen Hartvig (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse og handel med erhvervs- og udlejningsejendomme, samt lignende investeringsobjekter efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-25 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Birkerød Ejendomsinvest ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Navne: BE 9 IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Lotte Pia Uttrup, Steen Hartvig (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Stiftere: ApS af 23.02.2006 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)