Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Navne: Severinsen Invest ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Navne: Severinsen Invest IVS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Startup Service ApS. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toggangen 16, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Steffen Severinsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Formål: Virksomhedensformål er at eje kapitalandele (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-28 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Kontaktoplysninger: s.severinsen@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Steffen Severinsen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: Severinsen Invest IVS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Steffen Severinsen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Stiftere: Steffen Severinsen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-01)