Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Thomas Moody Avnberg | 22.02.2020 | 15.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Jakob Jan Solberg Saidi | 01.04.2019 | 22.02.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Jr Import IVS (CVR 40325077) | OPLØSTEFTERKONKURS | 11.03.2020 | 22.12.2020 | 100,00% | 100,00% |
Multivirke holding IVS (CVR 40316264) | OPLØSTEFTERKONKURS | 11.03.2020 | 22.12.2020 | 100,00% | 100,00% |