Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 tilføjes Bestyrelse: Philip Sommer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 fjernes Bestyrelse: Line Adelborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Navne: Focus Anlæg A/S (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-30 fjernes Navne: Adelborg A/S (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Vedtægter: 2020-07-31 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: EGEHØJ ApS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Lille LA Holding IVS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Nielsen (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Line Adelborg (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: EGEHØJ ApS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Morten Nielsen (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Bestyrelse: Line Adelborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-03-29 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Direktion: Morten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af bygninger samt virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-29 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Legale ejere: EGEHØJ ApS, Lille LA Holding IVS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-03-29 tilføjes Navne: Adelborg A/S (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-03-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Nielsen, Line Adelborg (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Stiftere: Lille LA Holding IVS, EGEHØJ ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-01)