Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindinggårdparken 15, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Direktion: Lasse Søndergaard Johnsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Legale ejere: Lasse Søndergaard Johnsen, Kristian Ravn, John Ask Hallen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Navne: Presentter IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Reelle ejere: Lasse Søndergaard Johnsen, Kristian Ravn, John Ask Hallen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Stiftere: Lasse Søndergaard Johnsen, Kristian Ravn, John Ask Hallen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindinggårdparken 15, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Direktion: Lasse Søndergaard Johnsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Legale ejere: Lasse Søndergaard Johnsen, Kristian Ravn, John Ask Hallen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Navne: Presentter IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Reelle ejere: Lasse Søndergaard Johnsen, Kristian Ravn, John Ask Hallen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Stiftere: Lasse Søndergaard Johnsen, Kristian Ravn, John Ask Hallen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Vedtægter: 2019-03-30 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-16)