Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACTIV SPORT INVEST ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusevej 20, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Direktion: Per Juul Albrecht (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 53.550,00 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Legale ejere: Per Juul Albrecht (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: Per Juul Albrecht Holding ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Reelle ejere: Per Juul Albrecht (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-01)