Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-12 fjernes Direktion: Sultan Ghannam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 26, 2200 København N (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnegade 8, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@topstransport.dk (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnegade 8, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 4600 Køge (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor transport, logistik og speditionsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Navne: Tops Transport Logistik ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-08 fjernes Navne: Madam Eclair IVS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: Sultan Holding ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-08 fjernes Legale ejere: Sultan Ghannam (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 4600 Køge (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnegade 8, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: Madam Eclair IVS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: Gh Service IVS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-06-11 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-06-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: Sultan Ghannam (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: GH 1 Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnegade 8, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-03-18 tilføjes Direktion: Sultan Ghannam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2019-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investering i erhvervsmæssige projekter. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-18 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Legale ejere: RAmedical group Holding ApS, GH 1 Holding IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-18 fjernes Legale ejere: RAmedical group Holding ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-18 tilføjes Navne: Gh Service IVS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-03-18 tilføjes Reelle ejere: Sultan Ghannam (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Stiftere: GH 1 Holding IVS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2019-03-18 tilføjes Vedtægter: 2019-03-18 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-23)