Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 158, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: Christopher Gregers-Høegh (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Navne: HawkStrat Holding IVS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Reelle ejere: Christopher Gregers-Høegh (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Stiftere: Christopher Gregers-Høegh (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 Statstidende Dekret
Den 2022-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Christopher Gregers-Høegh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 158, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Direktion: Christopher Gregers-Høegh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i aktier og anparter. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Legale ejere: Christopher Gregers-Høegh (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Navne: HawkStrat Holding IVS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Reelle ejere: Christopher Gregers-Høegh (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Stiftere: Christopher Gregers-Høegh (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Vedtægter: 2019-03-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)