Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholm Parkvej 47, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Direktion: Dennich Michael Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Hjemmeside: www.hseqconsulting.dk (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@hseqconsulting.dk (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Legale ejere: Dennich Michael Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Navne: DS-Holding IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Reelle ejere: Dennich Michael Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Stiftere: Dennich Michael Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HSEQ-Certification IVS. (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholm Parkvej 47, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevej 22, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Hjemmeside: www.hseqconsulting.dk (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hseqconsulting.dk (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevej 22, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Direktion: Dennich Michael Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Legale ejere: Dennich Michael Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Navne: DS-Holding IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Reelle ejere: Dennich Michael Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Stiftere: Dennich Michael Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Vedtægter: 2019-03-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)