Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 tilføjes Vedtægter: 2023-07-24 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-13 fjernes Direktion: Yasin Avci (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Ayhan Altin Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Yasin Avci Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Ayhan Altin Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-23 tilføjes Reelle ejere: Ayhan Altin (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Yasin Avci (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-22 fjernes Reelle ejere: Ayhan Altin (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tersløsevej 13, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Direktion: Yasin Avci (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2019-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom med dertil relaterede aktiviteter (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-29 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Legale ejere: Ayhan Altin Holding ApS, Yasin Avci Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-03-29 tilføjes Navne: AA Ejendomsselskab af 28. marts 2019 ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Reelle ejere: Ayhan Altin, Yasin Avci (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Stiftere: Yasin Avci Holding ApS, Ayhan Altin Holding ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)