Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: pp power ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agernvej 129, 8330 Beder (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Direktion: Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og andre selskaber samt investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: Christian Nielsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: CHNI Holding ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Nielsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Stiftere: Christian Nielsen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)