Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 tilføjes Direktion: Asman Ashraf Sundoo (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Direktion: Saleel Amir Sandoo (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Legale ejere: Asman Ashraf Sundoo (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Saleel Amir Sandoo (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Navne: Bailine Taastrup Aps (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Navne: Sundhedsklinikken Taastrup ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Reelle ejere: Asman Ashraf Sundoo (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Reelle ejere: Saleel Amir Sandoo (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 tilføjes Vedtægter: 2019-07-03 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 104, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Saleel Amir Sandoo (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med drift for en personlig udvikling med vægt - og figurslankning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-28 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Saleel Amir Sandoo (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: Sundhedsklinikken Taastrup ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Saleel Amir Sandoo (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Stiftere: Saleel Amir Sandoo (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)