Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 68, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Direktion: Kasper Munk (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: kaspermunk.arkitekt@gmail.com (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Legale ejere: Kasper Munk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Navne: Munk Architects IVS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes ObligatoriskEmail: kaspermunk.arkitekt@gmail.com (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Kasper Munk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Stiftere: Kasper Munk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Kasper Munk (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kaspermunk.arkitekt@gmail.com (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Munk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 68, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at udarbejde og sælge arkitektoniske opgaver. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-04-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Navne: Munk Architects IVS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes ObligatoriskEmail: kaspermunk.arkitekt@gmail.com (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Reelle ejere: Kasper Munk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Stiftere: Kasper Munk (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-17)