Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2020-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unioo Software ApS. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2024-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unioo ApS. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-18 tilføjes Bestyrelse: Kasper Grundtvig Knokgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 189.656,00 (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-07-18 tilføjes Legale ejere: Unioo ApS, Compounding Capital ApS, ktb 1970 Holding ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-17 fjernes Legale ejere: ktb 1970 Holding ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-18 tilføjes Reelle ejere: Mads Thamestrup Carstensen, Martin Have Dinesen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-17 fjernes Reelle ejere: Mads Thamestrup Carstensen, Martin Have Dinesen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-18 tilføjes Vedtægter: 2024-07-18 (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2024-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hey@unioo.dk (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@unioo.io (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 166.719,00 (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2024-07-20)
Den 2023-06-29 tilføjes Bestyrelse: Rune Hven-Jensen (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Ken Thomas Boye (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 161.375,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-29 tilføjes Legale ejere: UDV The Nest Fund K/S (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: Michael Thamestrup (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 8, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 12, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-02-19 fjernes Direktion: Morten Hyldgaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-05 tilføjes Legale ejere: ktb 1970 Holding ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-02-05 fjernes Legale ejere: MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-04 fjernes Legale ejere: ktb 1970 Holding ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-07 fjernes Bestyrelse: Morten Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-09-05 tilføjes Legale ejere: MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS, MTC Ventures ApS, HAVE DINESEN ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-09-04 fjernes Legale ejere: HAVE DINESEN ApS, MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS, MTC Ventures ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Vedtægter: 2022-09-05 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-09-05 fjernes Reelle ejere: Morten Hyldgaard (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Binavne: Heymember ApS, Heyboard ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 fjernes Binavne: Heymember IVS, Heyboard IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 48.196,00 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Navne: Unioo ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 fjernes Navne: Unioo IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 tilføjes Vedtægter: 2021-04-27 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, af den administrerende direktør eller af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2021-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 12.049,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-18 tilføjes Legale ejere: MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS, MTC Ventures ApS, ktb 1970 Holding ApS, Michael Thamestrup (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-01-17 fjernes Legale ejere: MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS, MTC Ventures ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Hyldgaard, Mads Thamestrup Carstensen, Martin Have Dinesen (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-01-17 fjernes Reelle ejere: Martin Have Dinesen, Morten Hyldgaard, Mads Thamestrup Carstensen (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-18 tilføjes Vedtægter: 2021-01-18 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: MTC Ventures ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: Mads Thamestrup Carstensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Thamestrup Carstensen (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-09-02 tilføjes Direktion: Martin Have Dinesen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Martin Have Dinesen (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 12, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Højgårdsparken 2, 8380 Trige (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-06 tilføjes Vedtægter: 2020-04-06 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@unioo.io (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: martin@heyboard.io (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 tilføjes Direktion: Mads Thamestrup Carstensen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 fjernes Direktion: Rasmus Rousing Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Legale ejere: Mads Thamestrup Carstensen, HAVE DINESEN ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-09-20 fjernes Legale ejere: RasKjeldsen IVS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-19 fjernes Legale ejere: HAVE DINESEN ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-09-20 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-09-19 tilføjes Navne: Unioo IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: Unioo IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-04-05 tilføjes Legale ejere: RasKjeldsen IVS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-04-05 fjernes Reelle ejere: Rasmus Rousing Kjeldsen (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdsparken 2, 8380 Trige (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-03-29 tilføjes Binavne: Heymember IVS, Heyboard IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Direktion: Rasmus Rousing Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-03-29 tilføjes Formål: Virksomheden har til formål at udvikle og drive et system til foreninger/bestyrelser. Systemet kan benyttes af private, foreninger og erhverv. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-29 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Hjemmeside: www.unioo.io (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@heyboard.io (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-03-29 tilføjes Legale ejere: HAVE DINESEN ApS, MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-29 tilføjes Navne: Unioo IVS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Rousing Kjeldsen, Martin Have Dinesen, Morten Hyldgaard (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Stiftere: Rasmus Rousing Kjeldsen, Morten Hyldgaard, Martin Have Dinesen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)