Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøvej 1, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Martin Haupt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-17 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Legale ejere: Martin Haupt Hansen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Navne: Martin Haupt Holding IVS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Reelle ejere: Martin Haupt Hansen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Stiftere: Martin Haupt Hansen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøvej 1, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Direktion: Martin Haupt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-17 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Legale ejere: Martin Haupt Hansen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Navne: Martin Haupt Holding IVS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Reelle ejere: Martin Haupt Hansen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Stiftere: Martin Haupt Hansen (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Vedtægter: 2019-03-17 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)