Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 tilføjes Legale ejere: BBH Haderup Holding ApS, JBH Haderup Holding ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-03-06 fjernes Legale ejere: Bjarne Bro Hansen, Jan Ole Bro Hansen (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 34, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Bjarne Bro Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er industrilakering og dertil hørende aktiviteter (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Hovedbranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Bjarne Bro Hansen, Jan Ole Bro Hansen (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: HAC Art Paint ApS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Bro Hansen, Jan Ole Bro Hansen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Stiftere: Jan Ole Bro Hansen, Bjarne Bro Hansen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-28)