Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-27 Statstidende Dekret
Den 2022-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Samuel Akwesi Bonsu (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rossinisvej 8, 1. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udfører renovering af gulve, trapper, tilbyde malerservice samt aktiviteter forbundet hermed. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: Robert@rrevision.dk (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Samuel Akwesi Bonsu (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-09-01 fjernes Direktion: Robert Tony Bach (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Samuel Akwesi Bonsu, Erik Søren Jakobsen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: R. Bach Invest ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 tilføjes Navne: E & S Gulv- og Malerservice IVS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Samuel Akwesi Bonsu, Erik Søren Jakobsen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Robert Tony Bach (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-08-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-08-31 fjernes Navne: Selskab 2 af 15.marts 2019 IVS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Robert Tony Bach (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Konsulentassistance både indenfor virksomhedsledelse og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-15 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Robert@rrevision.dk (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Legale ejere: R. Bach Invest ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Navne: Selskab 2 af 15.marts 2019 IVS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Robert Tony Bach (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Stiftere: R. Bach Invest ApS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)