Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Kapital | ||||
Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 21, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ejendomsselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Direktion: Henrik Cederholm (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Legale ejere: HC HOLDING AF 22. APRIL 2010 ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Torvet 2 Lemvig ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 fjernes Navne: ApS STM nr. 6281 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Cederholm (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-27 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6281 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Vedtægter: 2019-03-27 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-27)