Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Astrupvej 85, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-22 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: Sten Burvad (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Navne: Burvad El-Service ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Sten Burvad (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Stiftere: Sten Burvad (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-10-14 Statstidende Dekret
Den 2022-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-08 fjernes Direktion: Sten Burvad (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astrupvej 85, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Astrupvej 85, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-06-11 tilføjes Navne: Burvad El-Service ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-06-10 fjernes Navne: Burvad El-Service IVS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-11 tilføjes Vedtægter: 2021-06-11 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-06-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astrupvej 85, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2019-03-22 tilføjes Direktion: Sten Burvad (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2019-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som elektriker, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-22 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Legale ejere: Sten Burvad (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Navne: Burvad El-Service IVS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Sten Burvad (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Stiftere: Sten Burvad (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-03-22 tilføjes Vedtægter: 2019-03-22 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)