Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalhavevej 20, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalhavevej 20, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Affinitas Invest ApS. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Affinitas Invest ApS. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalhavevej 20, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Anke Christine Tæstensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-25 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Anke Christine Tæstensen, Carl Friedrich Tæstensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Navne: Kalhau Holding ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Anke Christine Tæstensen, Carl Friedrich Tæstensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Stiftere: Carl Friedrich Tæstensen, Anke Christine Tæstensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-26)