Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Eskild Ebbesen(virk.: 19) Reelle ejere | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 31,58 % |
Peter Borre Møller(virk.: 108) Reelle ejere | 30,56 % | 33,33 % | 34,26 % | 37,04 % |
Nicklas Schnell Hasle(virk.: 20) Reelle ejere | 26,32 % | 52,63 % | 52,63 % | 52,63 % |
Pct. | 26,71 % | 32,33 % | 33,01 % | 38,46 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Eskild Ebbesen | 01.07.2007 | Ved Dammen 16, 2880 Bagsværd |
Nicklas Schnell Hasle | 05.02.2023 | Boyesgade 15, 1622 København V |
Peter Borre Møller |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet A.F. Beyers Vej 25 ApS | 32355811 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsudviklingsselskabet A.F. Beyers Vej 25 ApS | 40456430 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejendomsudviklingsselskabet Højnæsvej 65 ApS | 40199160 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejendomsudviklingsselskabet Kongovej 14 & 20 ApS | 40377921 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Protica UngdomsboligInvest København A/S | 40454667 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.09.2021 | 0,62 (km) | Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K | Palægade 2, 1261 København K |
29.10.2022 | 0,78 (km) | Palægade 2, 1261 København K | Pilestræde 28A, 1112 København K |
Ejendomsudviklingsselskabet Kongovej 14 & 20 ApS. |
Sidst opdateret den 26.03.2019 og angivet som gældende fra 25.03.2019 (2013 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EJENDOMSUDVIKLING KRONBORG STRAND P/S | 30577485 |
Ejendomsudvikling Nord A/S | 39072467 |
Ejendomsudvikling Nyborg Midtermole P/S | 12124139 |
EJENDOMSUDVIKLING RANDERS ApS | 33247508 |
Ejendomsudvikling Rådhus Have P/S | 12124139 |
Ejendomsudviklingsselskabet Rødovre K/S | 42237973 |
Ejendomsudviklingsselskabet Skæring NORD ApS | 41321091 |
Ejendomsudviklingsselskabet Sporbyen ApS | 42334502 |
Ejendomsudviklingsselskabet Toldbodhuse Odense ApS | 38557467 |
Ejendomsudviklingsselskabet Åboulevard 53 ApS | 39685159 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskild Ebbesen(virk.: 19) Reelle ejere | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Peter Borre Møller(virk.: 108) Reelle ejere | 38 | 0 | 23 | 17 | 17 | 13 |
Nicklas Schnell Hasle(virk.: 20) Reelle ejere | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Pct. | 37 % | 0 % | 26 % | 13 % | 13 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Eskild Ebbesen(virk.: 19) Reelle ejere | 7 | 7 | 1 | 13 |
Peter Borre Møller(virk.: 108) Reelle ejere | 65 | 107 | 1 | 45 |
Nicklas Schnell Hasle(virk.: 20) Reelle ejere | 3 | 14 | 3 | 12 |
Sum | 75 | 128 | 5 | 70 |
Pct. | 27 % | 46 % | 2 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |