Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 tilføjes Bestyrelse: Tore Høffner Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 fjernes Bestyrelse: Lars Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-12 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: MFT Energy A/S, Aleas Dış Ticaret A.Ş., Uldin Dış Ticaret A.Ş (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: MFT Energy A/S (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethepladsen 4, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-03-19 tilføjes Direktion: Cagdas Ozan Ates (direktør) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med energi og råvarer samt andre hermed forbundne forretningsaktiviteter. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-19 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Legale ejere: MFT Energy A/S (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: MFT Energy 5 ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-03-19 tilføjes Stiftere: MFT Energy A/S (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-25)