Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bækgaard & Co ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og rådgivningsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed, samt at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-17 tilføjes Direktion: Bjarne Bækgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-17 fjernes Direktion: Christina Therese Taabbel Bækgaard (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-17 tilføjes Legale ejere: Bjarne Bækgaard, Christina Therese Taabbel Bækgaard (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-16 fjernes Legale ejere: Christina Therese Taabbel Bækgaard (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-17 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Bækgaard (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-17 tilføjes Vedtægter: 2019-08-17 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Direktion: Christina Therese Taabbel Bækgaard (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Legale ejere: Christina Therese Taabbel Bækgaard (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Navne: Bækgaard & Co. Holding ApS (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Reelle ejere: Christina Therese Taabbel Bækgaard (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Vedtægter: 2019-02-08 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-24)