Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 222, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CREATIVE VIKINGS ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Freelancerhub ApS. (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 222, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 222, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-02-16 tilføjes Direktion: Tom Quast (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i virksomheder, samt aktiviteter naturligt forbundet hermed (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Legale ejere: Tom Quast (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Navne: Quast Ventures ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Reelle ejere: Tom Quast (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Vedtægter: 2019-02-16 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)