Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Christian Klug Madsen | 18.12.2019 | 11.03.2024 | direktør |
Gert Rosenqvist | 22.03.2019 | 18.12.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Esper Goul Jensen | 01.02.2022 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Småkjær Hyldahl | 01.02.2022 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Pontoppidan Pedersen | 04.11.2019 | 11.03.2024 | formand |
Søren Martin Nymann | 22.03.2019 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Stausholm | 22.03.2019 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Ibsen | 22.03.2019 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gert Rosenqvist | 22.03.2019 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 22.03.2019 | 04.11.2019 | formand |
Jens Henrik Pontoppidan Pedersen | 22.03.2019 | 03.11.2019 | bestyrelsesmedlem |