Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CFS COMPANY FOOD SUPPLY ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Direktion: Anne Louise Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, investering samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Legale ejere: Anne Louise Nielsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Navne: BEBS ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Anne Louise Nielsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Vedtægter: 2019-03-22 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-22)